Sachkundige/r Bürger/in |
Sport- und Kulturausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 21.10.2009 | 10.09.2013 | von 21.10.2009 bis 10.09.2013 |
Stellvertretendes Mitglied |
Jugendhilfeausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII | Stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied gem. § 71 I Ziff. 1 SGB VIII | 28.10.2009 | 24.06.2014 | von 28.10.2009 bis 24.06.2014 |
Sachkundige/r Bürger/in |
Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.09.2013 | 24.06.2014 | von 10.09.2013 bis 24.06.2014 |
Ausschuss für Bildung und Soziales | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 04.09.2013 | von 21.10.2009 bis 04.09.2013 |